Fakülte Yönetim Kurulu
Unvanı Adı Soyadı | Görevi | Başlama Tarihi | Bitiş Tarihi |
Prof. Dr. Aybike Ayfer KARADAĞ | Dekan/Başkan | 12.12.2023 | 12.12.2027 |
Prof. Dr. Şerif DEMİR | Üye | 21.07.2022 | 21.07.2025 |
Prof. Dr. İsmet YILDIRIM | Üye | 09.01.2024 | 09.01.2027 |
Prof. Dr. Hülya ÜNVER | Üye | 11.06.2024 | 11.06.2027 |
Doç. Dr. Hüseyin GÜNGÖR | Üye | 09.01.2024 | 09.01.2027 |
Doç. Dr. Hülya TORUN EROĞLU | Üye | 02.07.2024 | 02.07.2027 |
Dr. Öğr. Üyesi İrem ALTIN | Üye | 09.01.2024 | 09.01.2027 |